KRS 0000267584
NIP9511671711
REGON01243726500000
NazwaWISENT OIL & GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWISENT OIL & GAS
Data rejestracji 14 lis 2006 (18 lat temu) 14 lis 2006
Data usunięcia 22 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOCIMSKA, 14A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17501000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
Wspólnik
2011-03-16
2011-10-06
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-07-08
2011-10-06
8.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 810.000,00 ZŁOTYCH
14264047100000
WISENT OIL & GAS PLC
Wspólnik
2011-10-06
2018-05-22
175.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.501.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA BORKOWSKA
Wspólnik
2006-11-14
2011-07-08
8.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 810.000,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
Prokurent
2006-11-14
2010-12-30
SAMOISTNA
IWONA NIEWĘGŁOWSKA
Prokurent
2011-04-11
2017-07-18
PROKURA SAMOISTNA
JAMES MUNRO MURRAY SUTHERLAND
Prokurent
2012-12-18
2014-03-12
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
Likwidator
2017-07-18
2018-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA BORKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2010-12-30
WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2017-07-18
WILLIAM HOUGHTON MARBLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-28
2013-05-13
2006-11-14
2010-12-30
WILLA MODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-30
2012-05-11
SILURIAN ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-11
2017-07-18
WISENT OIL & GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-14
2010-12-30
ROZBRAT, 34/36, WARSZAWA, 02-429, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-30
2012-02-28
GÓRNOŚLĄSKA, 16, WARSZAWA, 00-432, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie