KRS 0000337149
NIP7822482804
REGON30118794200000
Nazwa"GALENICA NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGALENICA NOVA
Data rejestracji 17 wrz 2009 (15 lat temu) 17 wrz 2009
Data usunięcia 25 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA REJTANA, 12A, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2443000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMDANUTA NOWAK
Wspólnik
2009-09-17
2010-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-12-07
2018-10-25
2443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.443.000,00 ZŁ
27370143200000
BOŻENA KWAŚNIAK
Prokurent
2017-05-16
2018-10-25
PROKURA SAMOISTNA
IRENA BORYS
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2011-08-16
ŁUKASZ MAREK KAŁUŻNY
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2012-04-25
DANUTA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2018-10-25
MICHAŁ WIKLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-16
2013-08-09
JACEK BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2013-08-09
2018-10-25
WIKTOR PLEWA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-16
2018-10-25
ROBERT KORNIŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-08-16
2012-04-25
ELŻBIETA TATERCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-12
2017-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA TATERCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2014-08-12
MICHAŁ GRZEGORZ KUBASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2010-11-16
ROBERT TOMASZ KORNIŁOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2014-08-12
ROBERT TOMASZ KORNIŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-12
2017-12-07
RADOSŁAW PIOTR RYBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-21
2018-10-25
BOŻENA PAWLACZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-16
2018-10-25
ANDRZEJ SZTAJER
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-07
2018-10-25
2009-09-17
2018-09-04
SZCZEPANKOWO, 130, POZNAŃ, 61-306, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie