KRS 0000099073
NIP7850001739
REGON63157223900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LEDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LEDO"
Data rejestracji 20 mar 2002 (23 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 23 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WROCŁAWSKA, 178A, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7850001739
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHWOJCIECH WITOLD GRYCZKA
Beneficjent
WITOLD TADEUSZ GRYCZKA
Beneficjent
ROBERT TOMASZ KORNIŁOWICZ
reprezentant
JACEK BOGDAN DOLSKI
Wspólnik
2002-03-20
2004-03-16
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.500,00 ZŁ.
BOGDAN ZBIGNIEW DOLSKI
Wspólnik
2002-03-20
2004-03-16
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ.
WOJCIECH WITOLD GRYCZKA
Wspólnik
2004-03-16
2023-01-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
WITOLD TADEUSZ GRYCZKA
Wspólnik
2004-03-16
2023-01-23
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.500 ZŁ
JACEK BOGDAN DOLSKI
Prokurent
2003-06-04
2004-03-16
SAMOISTNA
WOJCIECH WITOLD GRYCZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD TADEUSZ GRYCZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
BOGDAN ZBIGNIEW DOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2004-03-16
JACEK BOGDAN DOLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2003-06-04
WOJCIECH WITOLD GRYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2018-01-31
WITOLD TADEUSZ GRYCZKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2018-01-31
WITOLD TADEUSZ GRYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-31
2018-02-13
ROBERT KORNIŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-13
2021-08-18
2002-03-20
2017-03-30
GOSTYŃSKA, 49, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie