KRS 0000025655
NIP7752353816
REGON47290340000000
Nazwa"CALENDULA PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCALENDULA PHARMA
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 21 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZHP, 8, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 86000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7752353816
data rejestracji 01 wrz 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMICHAŁ WIKLAK
Wspólnik
2001-07-09
2013-03-08
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW IGNACY GROMNICKI
Wspólnik
2001-07-09
2013-03-08
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA MARIA BORKOWSKA
Wspólnik
2001-07-09
2013-03-08
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-03-08
2021-12-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁ
61134214700000
Wspólnik
2013-03-08
2021-12-21
112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56 000,00 ZŁOTYCH
47304678300000
PAWEŁ PASIŃSKI
Wspólnik
2015-06-12
2016-09-28
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ WIKLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2013-03-08
JOLANTA MARIA BORKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2013-03-08
MAREK RAFAŁ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-08
2021-03-23
2001-07-09
2013-05-22
"CALENDULA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-09
2013-03-08
GRUNWALDZKA, 1, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie