KRS 0000293587
NIP5250009223
REGON14122166000000
NazwaINSTYTUT TURYSTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT TURYSTYKI
Data rejestracji 30 lis 2007 (17 lat temu) 30 lis 2007
Data usunięcia 14 mar 2014 14 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROCHOWSKA, 341, WARSZAWA, 03-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email IT@INTUR.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2007-11-30
2013-03-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
Wspólnik
2010-09-27
2013-01-11
1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000 ZŁOTYCH
01608938700000
Wspólnik
2013-01-11
2014-03-14
1716 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.800 ZŁOTYCH
01497146000000
DARIUSZ JAN KNOFF
Wspólnik
2014-03-14
2014-03-14
1.716 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.800,00 ZŁOTYCH
LUDWIK EIDER
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2014-03-14
KRZYSZTOF PAWELEC
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2014-03-14
KATARZYNA BEATA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2014-03-14
SŁAWOMIR BEREŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2012-04-20
JULIAN BYSTRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-18
2014-03-14
ANNA URSZULA ZYCH
Prokurent
2010-12-14
2013-04-26
PROKURA ŁĄCZNA
WACŁAW CZĘPIŃSKI
Likwidator
2013-04-26
2014-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF ŁOPACIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2013-01-11
MARIUSZ CIECHOMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2009-06-25
WACŁAW CZĘPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2013-04-26
KRZYSZTOF ŁOPACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2010-12-14
2007-11-30
2013-04-26
INSTYTUT TURYSTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-30
2010-12-14
MERLINIEGO, 9 A, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie