KRS 0000006568
NIP5250003663
REGON00001856600000
NazwaPAŃSTWOWE MAGAZYNY USŁUGOWE
Krótka nazwaPAŃSTWOWE MAGAZYNY USŁUGOWE
Data rejestracji 20 kwi 2001 (23 lata temu) 20 kwi 2001
Data usunięcia 15 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres PRZEJAZDOWA, 25, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW SKR. POCZT. 98, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIROMAN MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2008-05-30
AGNIESZKA ANNA MIŚKÓW
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2002-06-13
WŁODZIMIERZ MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2006-07-18
RYSZARD GRĄBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2006-07-18
EDWARD ROMAN ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2009-11-20
MARIUSZ CIECHOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2008-05-30
ANDRZEJ ŁUCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2009-11-20
MIROSŁAW ŚLIFIRCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2009-11-20
DAMIAN SYLWESTER KUPIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2002-06-13
JAN TRENDAK
DYREKTOR
2001-04-20
2002-10-02
ANNA BIGAS
DYREKTOR
2009-11-20
2010-02-15
2001-04-20
2002-11-27
EMILII PLATER, 20, WARSZAWA, 00 - 688, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie