KRS 0000680603
NIP5130250146
REGON36740018100000
NazwaDRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRERYK
Data rejestracji 29 maj 2017 (7 lat temu) 29 maj 2017
Data usunięcia 28 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WADOWICKA, 6, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1046850,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆROMAN TOPÓR MĄDRY
Wspólnik
2017-05-29
2017-10-04
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ SOBALSKI
Wspólnik
2017-05-29
2017-10-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
RAFAŁ KACORZYK
Wspólnik
2017-05-29
2017-10-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-04
2020-04-28
20.937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.046.850 ZŁ
35659235800000
EWA MARIA SZYMAŃSKA
Prokurent
2017-10-04
2019-12-05
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ SOBALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-29
2017-10-04
RAFAŁ KACORZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-29
2017-10-04
IRENEUSZ PIOTR WOCHLIK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2018-03-13
ŁUKASZ FOLWARCZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2020-04-28
RAFAŁ WOJCIECH DUNAL
PREZES ZARZĄDU
2018-03-13
2020-02-12
ROMAN TOPÓR MĄDRY
PREZES ZARZĄDU
2017-05-29
2017-10-04
EWA MARIA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-05
2020-04-28
2017-05-29
2017-07-27
RTR MEDIAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-29
2017-10-04
UL. GALICYJSKA, 15, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie