KRS 0000137797
REGON00808460500000
NazwaC-LAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaC-LAND
Data rejestracji 14 lis 2002 (22 lata temu) 14 lis 2002
Data usunięcia 28 kwi 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BOLECHA, 68, WARSZAWA, 01-437, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #72 INFORMATYKA #321 WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIHUBERT IRENEUSZ IZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2004-04-28
PIOTR DŁUŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2004-04-28
JAKUB MIECZYSŁAW CHEŁMICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2004-04-28
GRZEGORZ LUDWIK CHEŁMICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-14
2004-04-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO-PREZES REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
LUDWIK WACŁAW CHEŁMICKI
PREZES
2002-11-14
2004-04-28
2002-11-14
2003-11-06
138, PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
2003-11-06
2003-12-11
BOLECHO, 68, WARSZAWA, 01-437, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie