KRS 0000254353
NIP7123004795
REGON06013267000000
NazwaBAXTER MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAXTER MANUFACTURING
Data rejestracji 11 kwi 2006 (18 lat temu) 11 kwi 2006
Data usunięcia 18 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO, 8, LUBLIN, 20-883, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60739000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123004795
data rejestracji 15 maj 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMJAROSŁAW PLENZNER
Beneficjent
EWA DOROTA DMITRUK
reprezentant
MAREK RYSZARD POŁUKORD
reprezentant
Wspólnik
2008-01-08
2022-01-18
60.739 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.739.000,00
73092065200000
Wspólnik
2006-04-11
2008-01-08
27.739 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.739.000,00 ZŁOTYCH
00004400300000
KRZYSZTOF SŁAWOMIR NAWROCKI
Prokurent
2009-03-16
2014-08-07
PROKURA ŁĄCZNA. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W STOSUNKACH Z OSOBAMI TRZECIMI, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI.
ANNA MITRUŚ
Prokurent
2009-03-16
2016-08-25
PROKURA ŁĄCZNA. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W STOSUNKACH Z OSOBAMI TRZECIMI, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI.
KRZYSZTOF SŁAWOMIR NAWROCKI
Likwidator
2016-08-25
2017-06-28
JAROSŁAW PLENZNER
Likwidator
2016-08-25
2022-01-18
ANNA MARTA PULIŃSKA
Likwidator
2017-06-28
2020-11-25
EWA DOROTA DMITRUK
Likwidator
2017-06-28
2022-01-18
MAREK RYSZARD POŁUKORD
Likwidator
2020-11-25
2022-01-18
JAROSŁAW PLENZNER
Beneficjent
LIKWIDATOR BAXTER MANUFACTURING SP. Z O.O W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W STOSUNKACH Z OSOBAMI TRZECIMI, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI.
WIESŁAW JĘDRZEJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2011-12-08
PAWEŁ JÓZEF ŻELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-16
2015-07-29
INGA ELŻBIETA JEŻEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-16
2010-11-23
KRZYSZTOF KAMIL POLOŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-23
2014-08-07
JACEK MALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-24
2013-02-21
PAWEŁ RAFAŁ WALKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-21
2016-08-25
MARTINEZ ALBERTO FERNANDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-21
2014-05-13
JAROSŁAW PLENZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-13
2016-08-25
ANNA MARTA PULIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-29
2016-01-11
MAGDALENA JOANNA CYTROWSKA JAGIEŁŁO
CZŁONKE ZARZĄDU
2015-07-29
2016-01-11
2006-04-11
2008-04-30
POLFA PŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-30
2016-08-25
BAXTER MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-11
2007-10-16
WOJCIECHOWSKA, 42, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
2007-10-16
2017-06-28
WOJCIECHOWSKA, 42B, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie