KRS 0000049883
NIP7840003139
REGON63222850900000
NazwaDOSSCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOSSCHE
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 03 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBOZOWA, 32-36, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11583500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCHDOSSCHE INVEST N.V.
Wspólnik
2001-10-04
2002-08-29
8.370 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.185.000 ZŁ
DOSSCHE INVEST NV
Wspólnik
2002-02-21
2005-10-25
13.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.800.000 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMSET TYSIĘCY)
Wspólnik
2016-05-05
2017-10-03
23.167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.585.500,00 ZŁ
14095035100000
GIMV N.V.
Wspólnik
2001-10-04
2002-02-21
5.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.615.000 ZŁ
"DOSSCHE MILLS" NV
Wspólnik
2001-10-04
2016-05-05
23.167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.583.500,00 ZŁ
PIOTR STASIAK
Prokurent
2016-07-06
2017-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
MACIEJ PAWLAK
Prokurent
2016-07-06
2017-03-31
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
JANUSZ KIELEK
Prokurent
2016-07-06
2017-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
KOEN LAMBERT
Prokurent
2016-07-06
2016-08-31
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
ZBIGNIEW FRANKIEWICZ
Prokurent
2016-07-06
2017-03-31
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRISTOF DOSSCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-08
2016-05-05
WIESŁAW STANISŁAW ILKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2017-10-03
JACQUES SERAPHIN DOSSCHE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2016-05-05
WILFRIED CAMIEL LOZIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2012-10-23
BENOIT JACQUES BUSSCHAERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2016-06-16
CARLO POL LUC RATHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2013-11-08
JACKIE BLAINE BLACKBURN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2017-10-03
KOEN LAMBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2017-10-03
2001-10-04
2003-10-08
OBOZOWA, 34/36, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie