KRS 0000125370
NIP8860009542
REGON89053631700000
NazwaKOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE
Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002
Data usunięcia 20 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WESOŁA, 12, CZARNY BÓR, 58-379, CZARNY BÓR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KLAUS DIETER BORETIUS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-07-14
MARCUS KALLER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-01-23
BERND ERAS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-01-23
GERALD KIENAST
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2004-07-14
ERIK ZECHMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2004-07-14
DEUTSCHE ASPHALT GMBH
Wspólnik
2002-09-20
2004-01-23
957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.785.000 (CZTERY MILIONY SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
STRABAG SE
Wspólnik
2002-09-20
2010-07-12
981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.905.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆSET PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STRABAG AG
Wspólnik
2004-01-23
2004-12-09
957 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.785.000 (CZTERY MILIONY SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BAU HOLDING BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2004-12-09
2014-01-20
1939 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.695.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA GRAŻYNA TRZASKA
Prokurent
2002-09-20
2007-01-03
SAMOISTNA
BOGDAN FRANCISZEK KISIAŁA
Prokurent
2007-01-03
2014-01-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOŻENA ZARZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2004-01-23
BOŻENA ZARZYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-23
2004-11-18
MAREK JERZY KAMRACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-23
2005-12-29
PAWEŁ GERHARD RINK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2007-01-03
MARTIN KOVALCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-14
2014-01-20
RALPH DIETRICH BERTHOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-04
2006-11-14
2002-09-20
2004-01-23
"KOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-23
2009-12-18
"KOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie