KRS 0000081710
NIP9271005681
REGON97043792900000
Nazwa"MOTA - ENGIL KRUSZYWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOTA - ENGIL KRUSZYWA
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 01 mar 2011 01 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WADOWICKA, 8W, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10335000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10335000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji103350
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK #2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #2351Z PRODUKCJA CEMENTU #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOSERGEY KARPENKO
Prokurent
2010-10-06
2011-03-01
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI RAZEM Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
TOMASZ CZERKAWSKI
Prokurent
2010-05-26
2010-10-06
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN ŁUKASZ GALOS
Prokurent
2010-09-02
2011-03-01
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI RAZEM Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI
ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
2005-06-17
2008-05-19
PAWEŁ LUDWIG
Członek Organu Nadzoru
2008-10-02
2011-03-01
STANISŁAW JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2007-03-06
DORIS EDITH SUSSMAN JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2007-03-06
SANDRA DENISE SUSSMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2007-03-06
ANDRZEJ KRĘCICHWOST
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2007-12-04
MARIUSZ JARACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2007-12-04
ILONA EWA CZUPTA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2008-05-16
SILVA PAULO
Członek Organu Nadzoru
2007-12-04
2008-05-16
BARBOSA FERNANDO
Członek Organu Nadzoru
2007-12-04
2008-05-16
MAGDALENA SZAFRAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-16
2008-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH GORAZDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-02
2011-03-01
ZBIGNIEW WOJCIECH ZIAJKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2007-03-06
JAROSŁAW SOLARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-11-13
ZDZISŁAW TADEUSZ LUDZIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2008-05-16
PEDRO MIGUEL GUERREIRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2010-09-02
ANDRE MARTINS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2010-05-26
PAWEŁ GERHARD RINK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-16
2010-10-06
CARLA MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA RIBEIRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-10
2011-03-01
2002-01-23
2008-06-05
"MAT - BUT HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-23
2007-03-26
11, BIELICE, 66 - 234, BOCZÓW, POLSKA
2007-03-26
2008-06-05
26, GÓRKA SOBOCKA, 57-150, PRUSY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie