KRS 0000475636
NIP5272700458
REGON14686650000000
NazwaMAYVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaMAYVILLE INVESTMENTS ""
Data rejestracji 05 wrz 2013 (11 lat temu) 05 wrz 2013
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARZNIEWSKA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2013-09-05
2014-05-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
Wspólnik
2014-05-22
2018-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
01067668100000
EROL MILO
Prokurent
2014-07-10
2014-11-07
PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ MARCIN CIESIELSKI
Prokurent
2014-07-10
2014-11-07
PROKURA ŁĄCZNA , REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EROL MILO
Likwidator
2017-12-28
2018-09-19
ŁUKASZ MARCIN CIESIELSKI
Likwidator
2017-12-28
2018-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2013-09-05
2014-05-22
MICHAŁ EUGENIUSZ WĘGRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-22
2015-01-29
RUDOLF FRANZ KRAPF
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-10
2016-11-07
EROL MILO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-07
2017-12-28
ŁUKASZ MARCIN CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-07
2017-12-28
2013-09-05
2017-12-28
MAYVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-05
2014-07-10
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie