KRS 0000324160
NIP8792588271
REGON34055324700000
NazwaCOOL & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOOL & MORE
Data rejestracji 20 lut 2009 (16 lat temu) 20 lut 2009
Data usunięcia 01 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 27, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792588271
data rejestracji 04 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWJULIUSZ EDWARD TUŁODZIECKI
Wspólnik
2009-02-20
2016-07-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STEFAN JESKE
Wspólnik
2009-02-20
2014-06-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MIROSŁAWA PERET
Wspólnik
2016-07-21
2020-07-01
499 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 49900 ZŁ
MIROSŁAWA PERET
Likwidator
2018-09-11
2020-07-01
PIOTR BUJNAROWSKI
Prokurent
2016-12-14
2017-06-14
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAWA PERET
Beneficjent
MIROSŁAWA PERET
reprezentant
MIROSŁAWA PERET
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JULIUSZ EDWARD TUŁODZIECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-20
2016-07-21
KRZYSZTOF STEFAN JESKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-20
2014-06-12
MIROSŁAWA PERET
PREZES ZARZĄDU
2016-07-21
2018-09-11
2009-02-20
2016-07-21
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I ZIEMNYCH DYNAMIC-ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-21
2018-09-11
COOL & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-20
2016-07-21
SPÓŁDZIELCZA, 8, GRĘBOCIN, 87-122, GRĘBOCIN, POLSKA
2016-07-21
2018-06-11
UL. NADBORNA, 4, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
TW1040119002745
2024-05-07
2024-06-03
1221.53 PLN
TW1040119002745
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040118001522
2024-05-07
2024-06-03
392.59 PLN
TW1040118001522
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040119002742
2024-05-07
2024-06-03
429.93 PLN
TW1040119002742
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040119002744
2024-05-07
2024-06-03
116.84 PLN
TW1040119002744
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040118001521
2024-05-07
2024-06-03
1563.56 PLN
TW1040118001521
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040118001523
2024-05-07
2024-06-03
138.07 PLN
TW1040118001523
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040119002743
2024-05-07
2024-06-03
4977.05 PLN
TW1040119002743
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040118004855
2024-05-07
2024-06-03
4172.06 PLN
TW4040118004855
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040118004857
2024-05-07
2024-06-03
412.65 PLN
TW4040118004857
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW1040119002746
2024-05-07
2024-06-03
51.64 PLN
TW1040119002746
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie