KRS 0000281477
NIP6422993920
REGON24064678500000
NazwaMAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaMAR-BUD LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 maj 2007 (17 lat temu) 24 maj 2007
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. JÓZEFA, 80 C, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6422993920
data rejestracji 25 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7525 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PAŃSTWA I OBYWATELI. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZWALCZANIEM KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAJACEK PAŁKA
Beneficjent
JACEK PAŁKA
reprezentant
MARIAN WIERCIOCH
Wspólnik
2007-05-24
2008-05-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00ZŁ
SŁAWOMIR ŁATANIK
Wspólnik
2007-05-24
2007-10-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00ZŁ
STANISŁAW JAN LACH
Wspólnik
2007-05-24
2021-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00;-ZŁ
STANISŁAW JAN LACH
Prokurent
2007-05-24
2008-05-16
SAMOISTNA
JACEK PAŁKA
Powiernik
2009-07-13
2021-05-13
JACEK PAŁKA
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
MARIAN WIERCIOCH
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2008-05-16
SŁAWOMIR ŁATANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2007-10-19
STANISŁAW JAN LACH
PREZES
2008-05-16
2014-05-29
2007-05-24
2009-07-13
MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-24
2009-11-02
WYZWOLENIA, 17, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie