KRS 0000015025
NIP5851370811
REGON19247150300000
NazwaEBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEBROKER
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 26 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 33, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #672 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2001-06-06
2007-10-26
385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.500 PLN
19088061100000
MAŁGORZATA JÓZEFA KWAŚNIK
Likwidator
2006-07-10
2007-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ROMAN SZYSZKO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2005-09-20
MAGDALENA ANNA BARYŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2005-09-20
MAŁGORZATA KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2005-09-20
MAŁGORZATA JÓZEFA KWAŚNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-20
2006-07-10
2001-06-06
2006-07-10
EBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-06
2005-12-29
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 741, SOPOT, 81-840, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie