KRS 0000692838
NIP6793155343
REGON36812807700000
NazwaSKAŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKAŁECZNA
Data rejestracji 30 sie 2017 (7 lat temu) 30 sie 2017
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADWIŚLAŃSKA, 3, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2017-08-30
2017-11-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
36307533000000
PRESTIŻOWE INWESTYCJE KRAKOWSKIE 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Wspólnik
2017-11-07
2019-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-10-31
2020-11-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14095535400000
PAWEŁ ROBERT KONARSKI
reprezentant
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA 49,94% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. W SPÓŁCE PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O. MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 22,50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. W SPÓŁCE PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CELINA STATKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-08-30
2017-11-07
PAWEŁ ROBERT KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-07
2020-11-19
2017-08-30
2017-11-07
WORCELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie