KRS 0000100305
REGON35720319800000
NazwaOLKUSKA KRAJALNIA BLACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOLKUSKA KRAJALNIA BLACH
Data rejestracji 28 mar 2002 (22 lata temu) 28 mar 2002
Data usunięcia 02 cze 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 8, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHWspólnik
2003-01-17
2003-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁ
35720321200000
Wspólnik
2002-03-28
2003-01-17
STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH
27156951400000
EWA JADWIGA PACIA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-06-02
DARIUSZ STANISŁAW JANUS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2002-05-27
ZBIGNIEW TRACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2002-06-07
JOLANTA MARIA ŁYDKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-27
2003-06-02
JANUSZ HENRYK KASZTENNY
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2003-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWO PROKURENT.
ANDRZEJ ZBIGNIEW STACH
PREZES ZARZĄDU
2002-03-28
2003-04-07
2002-03-28
2003-06-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-28
2003-06-02
OLKUSKA KRAJALNIA BLACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-28
2003-06-02
PARTYZANTÓW, 8, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2002-03-28
2003-06-02
2840Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2002-03-28
2003-06-02
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2002-03-28
2003-06-02
2812Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2002-03-28
2003-06-02
2871Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2002-03-28
2003-06-02
2875A - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI
2002-03-28
2003-06-02
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
2002-03-28
2003-06-02
5144Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2002-03-28
2003-06-02
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2002-03-28
2003-06-02
5246Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
2002-03-28
2003-06-02
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie