KRS 0000480694
NIP6612369745
REGON26072501000000
NazwaELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELKOM OUTSOURCING
Data rejestracji 11 paź 2013 (11 lat temu) 11 paź 2013
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARGOWA, 25A, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6612369745
data rejestracji 17 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLITOMASZ PIERSA
Beneficjent
ARTUR STEFANIAK
Beneficjent
PIOTR MICHALAK
Beneficjent
ARTUR STEFANIAK
reprezentant
PIOTR MICHALAK
reprezentant
PIOTR ROMAN MICHALAK
Wspólnik
2013-10-11
2022-02-17
419 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 950,00 ZŁ
TOMASZ PIERSA
Wspólnik
2013-10-11
2022-02-17
314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 700,00 ZŁ
MARIGONKIA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2014-07-15
2022-02-17
353 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 650,00 ZŁ
ARTUR JACEK STEFANIAK
Wspólnik
2013-10-11
2022-02-17
314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 700,00 ZŁ
PIOTR SKRZYPEK
Powiernik
2018-03-26
2022-02-17
TOMASZ PIERSA
Beneficjent
JAKO AKCJONARIUSZ ELKOM TRADE S.A.
ARTUR STEFANIAK
Beneficjent
JAKO AKCJONARIUSZ ELKOM TRADE SA
PIOTR MICHALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ROMAN MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2022-02-17
ARTUR JACEK STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-11
2022-02-17
2013-10-11
2018-03-26
ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-26
2020-06-26
ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2013-10-11
2016-08-11
TARGOWA, 21, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie