KRS 0000127966
NIP6271022910
REGON27281033700000
NazwaPOLSKIE SIECI TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKIE SIECI TELEINFORMATYCZNE
Data rejestracji 16 wrz 2002 (22 lata temu) 16 wrz 2002
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1044000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1044000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1044000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄMICHAŁ POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2019-10-09
ERYK ERNEST KARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2019-10-09
ANDRZEJ RYBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2019-10-09
BEATA DOROTA BARTOSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2019-10-09
ANDRZEJ STANISŁAW KOMALA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2019-10-09
WALDEMAR PIOTR ŁUKASZOWICZ
Kurator
2019-02-05
2019-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3. PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK STANISŁAW ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-16
2003-12-12
PIOTR WOJCIECH STANGRETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-16
2003-12-12
2002-09-16
2018-11-09
ZAOLZIAŃSKA, 11, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie