KRS 0000243618
NIP5252344322
REGON14028298400000
NazwaCLEARWIRE POLAND SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCLEARWIRE POLAND SPECTRUM
Data rejestracji 19 paź 2005 (19 lat temu) 19 paź 2005
Data usunięcia 22 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJICLEARWIRE EUROPE S.A.R.L.
Wspólnik
2005-10-19
2012-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ZDZISLAW WLADYSLAW WIECKOWSKI
Prokurent
2005-10-19
2006-09-06
SAMOISTNA
STEVEN ANDREW EDNIE
Likwidator
2011-10-17
2012-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
DAVID ANDREW FISHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-19
2005-12-22
STEVEN ANDREW EDNIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-22
2007-12-06
MICHAEL ALLEN PAGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-18
2007-12-06
WILLIAM MICHAEL TARGETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-06
2008-12-16
GARY MICHAEL ASAKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-06
2008-06-23
PERRY STILES SATTERLEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-16
2009-07-08
STEVEN ANDREW EDNIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-16
2011-10-17
HOPE FLANNERY COCHRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-16
2011-10-17
BARRY JOHN WEST
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-08
2010-08-09
DANIELLE REHA PORTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-09
2011-10-17
2005-10-19
2011-10-17
CLEARWIRE POLAND SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-19
2006-08-17
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-17
2006-09-27
AL. JEROZOLIMSKIE, 146A, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-27
2011-07-11
AL. JEROZOLIMSKIE, 146 A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie