KRS 0000367963
NIP5792213718
REGON22097938000000
NazwaADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH
Data rejestracji 13 paź 2010 (14 lat temu) 13 paź 2010
Data usunięcia 24 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 20, NOWY STAW, 82-230, NOWY STAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 194600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5792213718
data rejestracji 12 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAGDALENA ŚWIĄTECKA
reprezentant
JERZY SZAŁACH
Beneficjent
GMINA NOWY STAW
Wspólnik
2010-10-13
2024-01-24
3892 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.600,00 ZŁOTYCH
170747922
HANNA BOGUMIŁA GIL
Prokurent
2020-09-14
2023-01-02
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ŚWIĄTECKA
Likwidator
2023-01-02
2024-01-24
GRZEGORZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-13
2015-04-29
RADOSŁAW ROMUALD KAROLCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-13
2022-11-02
BOŻENA JANINA MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-13
2022-11-02
KRZYSZTOF WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-29
2024-01-24
KATARZYNA KINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-11-02
2024-01-24
ANETA SOLNICKA
Członek Organu Nadzoru
2022-11-02
2024-01-24
JERZY SZAŁACH
Beneficjent
BURMISTRZ NOWEGO STAWU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ EUGENIUSZ DENIS
PREZES ZARZĄDU
2010-10-13
2011-07-27
LUCYNA SZCZĘCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-13
2011-02-10
TERESA BOŻENA MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2013-06-18
RYSZARD KASPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-27
2015-10-20
MAGDALENA ŚWIĄTECKA
WICEPREZES
2015-04-29
2015-10-20
MAGDALENA ŚWIĄTECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-20
2023-01-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-20
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14436.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 81645.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 74821.73 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6823.3 |
Aktywa razem | 81645.03 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 81645.03 |
2023
2023-01-01
2023-07-14
2023-08-11
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
G. Przychody finansowe | -51908.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Aktywa razem | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2010-10-13
2023-01-02
ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie