KRS 0000361754
NIP5862257395
REGON22106271900000
NazwaFG DORADCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFG DORADCY
Data rejestracji 27 lip 2010 (14 lat temu) 27 lip 2010
Data usunięcia 19 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862257395
data rejestracji 01 lut 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMONIKA AGNIESZKA GŁÓWCZEWSKA
Beneficjent
MAREK GÓŁWCZEWSKI
reprezentant
MAREK GŁÓWCZEWSKI
Wspólnik
2010-07-27
2011-11-29
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ
MONIKA AGNIESZKA GŁÓWCZEWSKA
Wspólnik
2010-07-27
2023-10-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN
MONIKA AGNIESZKA GŁÓWCZEWSKA
Prokurent
2010-07-27
2023-10-19
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA AGNIESZKA GŁÓWCZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK GŁÓWCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2013-09-20
MAREK GŁÓWCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-11
2023-10-19
2010-07-27
2019-03-08
PRZEBENDOWSKICH, 19, GDYNIA, 81-526, GDYNIA, POLSKA
2019-03-08
2020-07-03
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 114, GDYNIA, 81-388, GDYNIA, POLSKA
Km 522/14
2022-03-02
2022-10-03
7660.79 PLN
SM 5/1118/13, SM 3/1241/13, SM 4/3376/13, SM 4/3524/13, SM 5/3702/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Joanna Cyrzan Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Km 59/20
2022-03-02
2022-10-06
194567.86 PLN
2208-SW.522.4110.2016, 2208-SW.522.4428.2016, 2208-SW.522.5457.2016, 2208-SEW.723.155.2018, 2208-SEW.723.2887.2019, 17/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Joanna Cyrzan Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
GKm 26/19
2023-06-28
2023-07-07
6573.18 PLN
VI GNc 2998/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Joanna Cyrzan Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie