KRS 0000080270
REGON19060283000000
Nazwa"CREMONINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCREMONINI
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 10 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POKŁADOWA, 3, GDAŃSK, 80-561, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4625800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWABOŻENNA TERESA BATYCKA
Wspólnik
2002-01-11
2003-02-04
38.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.925.500,- ZŁ
GIAMPIETRO PAVAN
Wspólnik
2002-09-18
2012-05-10
38.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.925.000 ZŁ
TOMASZ TYTUS BATYCKI
Wspólnik
2003-02-04
2012-05-10
38.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.925.500,-
MACIEJ MIECZYSŁAW BATYCKI
Wspólnik
2002-01-11
2012-05-10
15.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 775.300 ZŁ.
TOMASZ TYTUS BATYCKI
Prokurent
2002-01-11
2002-02-15
PROKURA SAMOISTNA
ROBERTO SANTANOCITO
Prokurent
2002-09-18
2004-10-05
1959-04-29
SAMOISTNA
ZBIGNIEW MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2012-05-10
MAREK GŁÓWCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2012-05-10
KRZYSZTOF SIDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2012-05-10
DARIUSZ MARCIN SOJKA
Powiernik
2003-12-05
2005-03-09
STANISŁAW JERZY BŁOSIŃSKI
Powiernik
2005-03-09
2005-10-27
ALEKSANDER STOCKI
Powiernik
2005-10-27
2012-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE JE W IMIENIU SPÓŁKI.
KRZYSZTOF BUŁAJ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2002-02-15
TOMASZ TYTUS BATYCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-08-12
ROBERTO SANTANOCITO
PREZES ZARZĄDU
2002-08-12
2002-09-18
1959-04-29
GIAMPIETRO PAVAN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2003-02-04
JERZY SKOTNICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2012-05-10
2002-01-11
2003-02-04
"EPOCCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-11
2003-02-04
MORSKA, 83, NOWY DWÓR GDAŃSKI, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie