KRS 0000114412
REGON19265931300000
NazwaVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERSUS
Data rejestracji 27 maj 2002 (22 lata temu) 27 maj 2002
Data usunięcia 07 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 55, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #45 BUDOWNICTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIADARIUSZ MARCIN SOJKA
Wspólnik
2002-05-27
2004-04-26
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN
ZBIGNIEW MARIAN SAWICKI
Wspólnik
2004-04-26
2017-08-07
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ.
DARIUSZ MARCIN SOJKA
Prokurent
2003-06-11
2017-08-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI
DARIUSZ MARCIN SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-27
2003-06-11
KRZYSZTOF BUŁAJ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-11
2012-11-30
ZBIGNIEW MARIAN SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-30
2015-06-09
2002-05-27
2017-08-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-27
2017-08-07
VERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-27
2017-08-07
JAGIELLOŃSKA, 55, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2002-05-27
2017-08-07
203 - PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2002-05-27
2017-08-07
222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2002-05-27
2017-08-07
252 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2002-05-27
2017-08-07
264 - PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
2002-05-27
2017-08-07
281 - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
2002-05-27
2017-08-07
287 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2002-05-27
2017-08-07
401 - WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2002-05-27
2017-08-07
45 - BUDOWNICTWO
2002-05-27
2017-08-07
511 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2002-05-27
2017-08-07
514 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie