KRS 0000333563
NIP9581617361
REGON22081916100000
NazwaNAGEL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaNAGEL TRADE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 lip 2009 (15 lat temu) 17 lip 2009
Data usunięcia 22 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANKA WIŚNIEWSKIEGO, 31, GDYNIA, 81-156, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email RNAGEL@NAGELTRADE.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJRAFAŁ JACEK NAGEL
Wspólnik
2009-07-17
2017-08-22
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 PLN
ALINA WIESŁAWA BOJKA
Wspólnik
2009-07-17
2017-08-22
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 PLN
MACIEJ MICHAŁ BŁAWAT
Wspólnik
2009-07-17
2017-08-22
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 PLN
BOŻENA SUCHOMSKA BŁASZCZYK
Wspólnik
2009-07-17
2013-01-24
250 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
Powiernik
2015-02-09
2016-01-08
22188104400000
ALEKSANDER STOCKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2016-01-08
2017-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RAFAŁ JACEK NAGEL
PREZES ZARZĄDU
2009-07-17
2017-08-22
ALINA WIESŁAWA BOJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-17
2014-12-18
MACIEJ MICHAŁ BŁAWAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-17
2017-08-22
2009-07-17
2015-02-09
NAGEL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie