KRS 0000024530
NIP5871521153
REGON19209009500000
Nazwa"TAWERNA NAD MORZEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAWERNA NAD MORZEM
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 21 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASTARNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAJOANNA DANUTA PODSIADŁA
Wspólnik
2001-06-29
2008-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ANDŻELIKA URSZULA GRUNWALD
Wspólnik
2008-07-08
2012-10-10
99 UDZIAŁÓW PO 800,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.200,00 ZŁ
MAREK BOGDAN ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2012-10-10
2018-05-21
100 UDZIAŁÓW PO 800,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JERZY NIŻNIKIEWICZ
Wspólnik
2001-06-29
2003-05-27
51 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.200 PLN
ANDŻELIKA URSZULA GRUNWALD
Prokurent
2003-05-27
2008-07-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JERZY NIŻNIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2003-05-27
JOANNA DANUTA PODSIADŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2008-07-08
ANDŻELIKA URSZULA GRUNWALD
PREZES ZARZĄDU
2008-07-08
2012-10-10
MAREK BOGDAN ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2017-12-27
2001-06-29
2004-03-03
BAŁTYCKA, 2, JASTARNIA, 84-140, JASTARNIA, POLSKA
2004-03-03
2016-03-23
BAŁTYCKA, 27, JASTARNIA, 84-140, JASTARNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie