KRS 0000343818
NIP7412093658
REGON28041611400000
NazwaZAPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAPIEKA
Data rejestracji 08 gru 2009 (15 lat temu) 08 gru 2009
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPICHRZOWA, 1, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAREK ANDRZEJ BOGUSZ
Wspólnik
2009-12-08
2011-02-28
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JULIAN DOMANOWSKI
Wspólnik
2009-12-08
2017-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW PAUL LOH
Wspólnik
2009-12-08
2011-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JAROSŁAW MARIAN JANKOWSKI
Wspólnik
2009-12-08
2011-02-28
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750,00 ZŁ
ZBIGNIEW PAWEŁ LOH
Wspólnik
2011-02-28
2017-03-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
ZBIGNIEW PAWEŁ LOH
Likwidator
2011-02-28
2017-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEBĘDĄCYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEBĘDĄCYM PREZESEM ZARZĄDU.
JAROSŁAW MARIAN JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2011-02-28
MAREK ANDRZEJ BOGUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2011-02-28
PRZEMYSŁAW JULIAN DOMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2011-02-28
ZBIGNIEW PAUL LOH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2011-02-28
2009-12-08
2011-02-28
ZAPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie