KRS 0000178515
NIP5932403644
REGON19298145700000
NazwaFUNDACJA ZAMEK W GNIEWIE
Krótka nazwaZAMEK W GNIEWIE
Data rejestracji 04 lis 2003 (21 lat temu) 04 lis 2003
Data usunięcia 15 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ZAMKOWA, 3, GNIEW, 83-140, GNIEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZDZISŁAW ANTONI MIELKE
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2004-06-25
BOGDAN BADZIONG
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2011-10-17
ROMAN JAN CZARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2012-11-15
BOGDAN ANTONI OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2012-11-15
MARIA TARASZKIEWICZ GURZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-17
2012-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW DARIUSZ STRUCZYŃSKI
PREZES
2003-11-04
2009-11-18
JAROSŁAW DARIUSZ STRUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-18
2010-09-03
ALICJA MARIA GROCHOCKA
CZŁONEK
2003-11-04
2007-12-28
JADWIGA ELŻBIETA MIELKE
CZŁONEK
2003-11-04
2009-11-18
BEATA EDYTA GODULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2010-09-03
MAREK ANDRZEJ KREJA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-18
2010-09-03
IZABELA LUCYNA ZAWODZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-03
2012-11-15
MAGDALENA IRENA FROST
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-03
2012-11-15
KRZYSZTOF WALDEMAR URBAN
PREZES ZARZĄDU
2010-09-03
2012-11-15
2003-11-04
2004-03-15
ZAMEK W GNIEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie