KRS 0000556086
NIP6751517416
REGON36139772700000
NazwaWAYTOGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWAYTOGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 maj 2015 (9 lat temu) 04 maj 2015
Data usunięcia 12 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KOTLARSKA, 6, KRAKÓW, 31-539, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751517416
data rejestracji 01 cze 2015
status Czynny
12105010251000009032337330
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
16105010251000009032337355
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
34105010251000009032337322
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
56105010251000009032337314
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
08160014621746592780000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
35160014621746592780000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
62160014621746592780000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
89160014621746592780000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAROLAND WALSER
Beneficjent
1973-05-10
ŁUKASZ JACEK GRODECKI
zgłaszający - członek zarządu
KAROL PIOTR PIETRZAK
zgłaszający - członek zarządu
BIANCA HUBER
Beneficjent
1984-05-11
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
1975-12-08
CORNELIA ROHRER-DREXEL
Beneficjent
1972-06-11
ROGER BRUNO HÜBSCHKE
Beneficjent
1985-09-26
PETER MARXER
Beneficjent
1966-11-22
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
ANDREAS FRENES
Beneficjent
1987-08-26
DOMINIK BARTOSZ CZARNOTA
Wspólnik
2015-05-04
2017-12-12
DANIEL KRZYSZTOF KACZMAREK
Wspólnik
2015-05-04
2017-08-22
ŁUKASZ JACEK GRODECKI
Wspólnik
2016-07-06
2017-12-12
JANUSZ WOJCIECH MICHALIK
Wspólnik
2016-07-06
2017-12-12
ROLAND WALSER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ROLAND WALSER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ
BIANCA HUBER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. BIANCA HUBER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. VERENA ERNST JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
CORNELIA ROHRER-DREXEL
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. CORNELIA ROHRER-DREXEL JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ROGER BRUNO HÜBSCHKE
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ROGER HÜBSCHKE JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
PETER MARXER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. PETER MARXER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI.
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. JAN ŁUKASZ WEJCHERT JEST ZAŁOŻYCIELEM FUNDACJI.
ANDREAS FRENES
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ANDREAS FRENES JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
CHRISTOPH HUBER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. CHRISTOPH HUBER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA WAYTOGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, KTÓRA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONWK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST DOMINIK BARTOSZ CZARNOTA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-04
2017-12-12
36102760500000
2015-05-04
2017-12-12
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-04
2017-12-12
WAYTOGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-04
2017-12-12
UL. KOTLARSKA, 6, KRAKÓW, 31-539, KRAKÓW, POLSKA
2015-05-04
2017-12-12
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2015-05-04
2017-12-12
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2015-05-04
2017-12-12
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-05-04
2017-12-12
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-05-04
2017-12-12
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2015-05-04
2017-12-12
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2015-05-04
2017-12-12
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-05-04
2017-12-12
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-05-04
2017-12-12
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-05-04
2017-12-12
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie