KRS 0000682775
NIP5223093840
REGON36754895000000
NazwaHELIX VENTURES ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHELIX VENTURES ASSET MANAGEMENT
Data rejestracji 12 cze 2017 (7 lat temu) 12 cze 2017
Data usunięcia 06 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2017-06-12
2022-04-06
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
36135597600000
Wspólnik
2017-06-12
2019-11-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
36152996200000
ALEKSANDRA ANNA KULAS
Likwidator
2019-12-18
2022-04-06
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
ALEKSANDRA KULAS
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ MARCIN MAZURYK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-12
2019-11-07
ALEKSANDRA ANNA KULAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-12
2019-12-18
MICHAŁ WRZOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-12
2018-11-28
2017-06-12
2019-12-18
HELIX VENTURES ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie