KRS 0000809051
NIP7010950273
REGON38463994800000
NazwaN-BID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaN-BID
Data rejestracji 16 paź 2019 (5 lat temu) 16 paź 2019
Data usunięcia 18 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPAWEŁ JACKOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
PIOTR EDWARD POCHMARA
reprezentant
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
TOMASZ MRYSZ
Beneficjent
MACIEJ JERZY ŻAK
reprezentant
PRZEMYSŁAW WITOLD SIECZKA
Wspólnik
2019-10-16
2020-07-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DIRLANGO TECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2020-07-16
2021-11-18
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
368735305
PIOTR POCHMARA
Likwidator
2021-04-28
2021-11-18
MACIEJ JERZY ŻAK
Likwidator
2021-04-28
2021-11-18
PAWEŁ JACKOWSKI
Beneficjent
WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
TOMASZ MRYSZ
Beneficjent
WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW WITOLD SIECZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-16
2020-07-16
RAFAŁ JACEK SOBICZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-16
2020-07-16
MACIEJ JERZY ŻAK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-16
2021-04-28
PIOTR POCHMARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-16
2021-04-28
2019-10-16
2021-04-28
N-BID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie