KRS 0000154182
NIP8151593611
REGON69072444000000
NazwaRENTIER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRENTIER-POLSKA
Data rejestracji 06 mar 2003 (22 lata temu) 06 mar 2003
Data usunięcia 30 mar 2023 30 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, --, --, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #744 REKLAMA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPIOTR KAMIENIECKI
Wspólnik
2003-03-06
2003-09-23
4 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500,-ZŁKAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,-ZŁ
WOJCIECH KAMIENIECKI
Wspólnik
2003-03-06
2003-09-23
4 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500,-ZŁKAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,-ZŁ
Wspólnik
2003-09-23
2004-10-29
8 UDZIAŁÓW, KAŻDY UDZIAŁ PO 500 ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
01602751200000
MAREK WACHNICKI
Wspólnik
2004-10-29
2023-03-30
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZLONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE.
PIOTR KAMIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-06
2003-09-23
GRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-23
2004-10-29
MAREK WACHNICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2014-02-13
2003-03-06
2003-09-23
PŁK.J.SZPUNARA, 1, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2003-09-23
2004-10-29
MOKOTOWSKA, 43, WARSZAWA, 00-551, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-29
2010-04-16
BIAŁOSTOCKA, 22, WARSZAWA, 03-741, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie