KRS 0000297252
NIP2040001691
REGON22054235700000
Nazwa"P.I. ŚWIECIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaP.I. ŚWIECIE
Data rejestracji 17 sty 2008 (17 lat temu) 17 sty 2008
Data usunięcia 24 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2040001691
data rejestracji 24 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPOLIMENI INTERNATIONAL THREE LLC
Wspólnik
2008-01-17
2013-04-30
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ
KAROL RYSZARD KALICKI
Wspólnik
2008-01-17
2015-05-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
POLIMENI INTERNATIONAL FOUR LLC
Wspólnik
2013-04-30
2019-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KAROL RYSZARD KALICKI
Prokurent
2014-02-14
2018-08-31
PROKURA SAMOISTNA
MICHAEL JOHN POLIMENI
Likwidator
2018-08-31
2019-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAROL RYSZARD KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2008-10-17
KAROL RYSZARD KALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2014-02-14
PHIL ANDREW OKUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2010-04-19
VINCENT MICHAEL POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2014-02-14
RON EPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-17
2010-09-06
MICHAEL POLIMENI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-30
2014-02-14
MICHAEL POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2018-08-31
2008-01-17
2018-08-31
"P.I. ŚWIECIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-17
2017-08-04
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie