KRS 0000520847
NIP5272719972
REGON14740954800000
NazwaCROMARY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCROMARY INVESTMENTS
Data rejestracji 28 sie 2014 (10 lat temu) 28 sie 2014
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272719972
data rejestracji 04 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHRAFAŁ ZIÓŁKOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ ZIÓŁKOWSKI
reprezentant
RAFAŁ MARCIN ZIÓŁKOWSKI
Likwidator
2018-05-23
2022-03-16
Wspólnik
2014-08-28
2015-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
LAURUS S.A R.L.
Wspólnik
2015-01-22
2022-03-16
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ ZIÓŁKOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANTANAS ANSKAITIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2018-05-23
LAURA KURTINAITYTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-22
2018-05-23
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2015-01-22
DALIA GARBUZIENE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-22
2015-03-05
JUSSI ERKKI PELKONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-22
2016-07-22
AUSRA STANKEVICIENE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-22
2018-05-23
2014-08-28
2018-05-23
CROMARY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-28
2015-03-05
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie