KRS 0000360448
NIP5862256728
REGON22105379000000
NazwaDMW EKSPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDMW EKSPRES
Data rejestracji 07 lip 2010 (14 lat temu) 07 lip 2010
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862256728
data rejestracji 01 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEKAROL RYSZARD KALICKI
Beneficjent
KAROL RYSZARD KALICKI
reprezentant
KAROL RYSZARD KALICKI
Likwidator
2019-04-15
2021-03-17
Wspólnik
2021-02-26
2021-03-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
22188350500000
ARMADA INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2010-07-07
2018-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
140925809
KAROL RYSZARD KALICKI
Wspólnik
2018-10-30
2021-03-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
KAROL RYSZARD KALICKI
Prokurent
2011-04-29
2016-08-29
PROKURA SAMOISTNA
MICHAEL POLIMENI
Prokurent
2013-04-02
2014-10-21
PROKURA SAMOISTNA
KAROL RYSZARD KALICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
VINCENT POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-07
2014-10-21
KAROL RYSZARD KALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-07
2011-04-29
RONALD EPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-07
2010-12-21
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-21
2016-08-29
KAROL RYSZARD KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-29
2019-04-15
2010-07-07
2016-08-29
INTERNATIONAL RUMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-29
2019-04-15
DMW EKSPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-07
2016-08-29
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
2016-08-29
2016-10-20
UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie