KRS 0000285455
NIP5862198043
REGON22045947800000
Nazwa"VILLA AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVILLA AQUA
Data rejestracji 26 lip 2007 (17 lat temu) 26 lip 2007
Data usunięcia 29 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862198043
data rejestracji 31 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPOLIMENI INTERNATIONAL TWO LLC
Wspólnik
2007-07-26
2016-05-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
KAROL RYSZARD KALICKI
Wspólnik
2015-12-22
2019-10-29
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ
KAROL RYSZARD KALICKI
Prokurent
2014-01-23
2016-03-24
PROKURA SAMOISTNA
KAROL RYSZARD KALICKI
Likwidator
2018-10-30
2019-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RON EPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-17
2008-06-04
KAROL RYSZARD KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-26
2007-12-17
KAROL RYSZARD KALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2014-01-23
VINCENT POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2014-01-23
MICHAEL POLIMENI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-09
2014-01-23
KAROL RYSZARD KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2018-10-30
PHIL OKUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2010-04-19
MICHAEL POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2016-03-24
2007-07-26
2008-04-22
"ZIELONA POLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-22
2018-10-30
"VILLA AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-26
2016-12-09
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
2016-12-09
2019-03-12
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie