KRS 0000069573
NIP7822127457
REGON63965550000000
NazwaTRI - NET LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRI - NET LOGISTICS POLAND
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 16 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHMITSUI & CO.,LTD Z SIEDZIBĄ 1-2-1 OHTEMACHI CHIYODA-KU, TOKYO, 100-0004 JAPONIA
Wspólnik
2001-12-17
2005-06-21
420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW 420.000,00,- PLN - ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY
MITSUI & CO., UK PLC Z SIEDZIBĄ 20 OLD BAILEY, LONDYN, EC4M 7QQ, WIELKA BRYTANIA
Wspólnik
2001-12-17
2005-06-21
280 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW 280.000,00,- PLN - ŁĄCZNA WARTOŚĆ DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY
TRI - NET LOGISTICS (EUROPE) GMBH
Wspólnik
2005-06-21
2011-11-16
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700000 ZŁOTYCH
TAKASHI NAKAI
Prokurent
2001-12-17
2010-05-05
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA STANISŁAWA KONARSKA
Likwidator
2011-04-27
2011-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
YUTAKA FUKUDA
PREZES
2001-12-17
2005-04-11
YUTAKA FUKUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-11
2005-09-30
SEIICHI HASHIMOTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2004-02-05
HIDEAKI SATO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2004-02-05
JUNICHI MASUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2005-04-11
MAKOTO KOMACHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2010-12-14
HIROSHI YOKOYAMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2004-02-05
HIROYUKI OTSUKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-05
2005-04-11
SHIGERU HASHIMOTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-05
2005-04-11
YOSHIMICHI HARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-11
2006-12-15
2001-12-17
2011-04-27
TRI - NET LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-17
2002-03-19
BAŁTYCKA, 65, POZNAŃ, 61-055, POZNAŃ, POLSKA
2002-03-19
2003-04-02
BAŁTYCKA, 65, POZNAŃ, 61-017, POZNAŃ, POLSKA
2003-04-02
2003-09-26
ŚWIĘTEGO MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
2003-09-26
2003-12-30
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie