KRS 0000045195
REGON00810720000000
NazwaVSP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVSP
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 13 mar 2007 13 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROMANA POPIOŁKA, 22, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50050,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50050,00 PLN
Wartość nominalna akcji25,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2002
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7440Z REKLAMADANUTA ANNA DROŻAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2003-04-30
WIESŁAW ROMUALD HOMA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2003-04-30
WOJCIECH PIOTR RAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2003-04-30
ZBIGNIEW ZENON CZEPUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2006-01-30
JANUSZ RYBNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2006-01-30
LESZEK STANISŁAW KLIŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2005-08-05
STANISŁAW PIOTR DŻUGAN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2007-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU
TOMASZ JAN OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2007-03-13
SŁAWOMIR ALOJZY AMBROŻ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2003-04-30
BEATA MARIA URBANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2007-03-13
2001-09-19
2003-04-30
"ARKATRONIC" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-19
2003-04-30
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie