KRS 0000271989
NIP5211112649
REGON00810720000000
NazwaVSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVSP
Data rejestracji 18 sty 2007 (18 lat temu) 18 sty 2007
Data usunięcia 30 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POPIOŁKA, 22, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA 46, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50050,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTELFERN INVESTMENT LIMITED
Wspólnik
2007-01-18
2014-05-30
850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JAN OSTROWSKI
Wspólnik
2007-01-18
2014-05-30
151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7550,00 ZŁOTYCH
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Likwidator
2013-05-16
2014-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
TOMASZ JAN OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-18
2013-05-16
BEATA MARIA URBANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-18
2008-07-31
2007-01-18
2013-05-16
VSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie