KRS 0000050889
NIP5213040859
REGON01613067000000
NazwaBIB - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIB - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 28 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄSKA, 14, WARSZAWA, 01-737, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH"RETERMOZANEX HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-15
2002-06-24
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.250,00 ZŁ.
WŁADYSŁAW ALOKSA
Wspólnik
2001-10-15
2008-02-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ ZBIGNIEW BREJTKOPF
Wspólnik
2001-10-15
2002-01-15
12 UDZIAŁY PO 50 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 PLN
JAN WALENTY ZAGAJEWSKI
Wspólnik
2001-10-15
2002-01-15
12 UDZIAŁY PO 50 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 PLN
Wspólnik
2002-06-24
2016-12-28
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
01036820600000
MAREK ALOKSA
Wspólnik
2008-02-21
2014-04-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
IWONA BEATA RYNIAK OLSZANKA
Wspólnik
2014-04-10
2016-12-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
JANUSZ STANISŁAW RYBNIK
Wspólnik
2014-04-10
2016-12-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW HENRYK RYNIAK
Prokurent
2001-10-15
2007-04-19
TADEUSZ MIECZYSŁAW MUSIAŁEK
Prokurent
2007-04-19
2014-04-25
SAMOISTNA
MONIKA ANETA ADAMSKA
Likwidator
2016-05-10
2016-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ MIECZYSŁAW MUSIAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2007-04-19
BEATA MARIA URBANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-10
2016-05-10
JANUSZ STANISŁAW RYBNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-10
2016-05-10
BEATA MARIA URBANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2014-04-10
JANUSZ STANISŁAW RYBNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2009-09-16
MAREK ALOKSA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-19
2014-04-10
IWONA BEATA RYNIAK OLSZANKA
WICEPREZES
2014-04-10
2016-05-10
2001-10-15
2016-05-10
"BIB - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI BIZNESOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie