KRS 0000413226
NIP7010335697
REGON14603000200000
NazwaBIOSENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOSENSO
Data rejestracji 02 mar 2012 (13 lat temu) 02 mar 2012
Data usunięcia 13 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW HENRYK RYNIAK
Wspólnik
2012-03-02
2013-03-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
ADAM KICIAK
Wspólnik
2012-03-02
2013-03-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
LAMOTHE LIMITED
Wspólnik
2012-03-02
2014-03-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
MATURANAS HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE
Wspólnik
2014-03-27
2019-12-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ PAWEŁ BARTELIK
Prokurent
2015-12-17
2016-10-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA, UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ADAM KICIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-02
2013-03-06
STANISŁAW HENRYK RYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
2012-03-02
2013-03-06
ADAM WILCZĘGA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-06
2013-08-26
RAFAŁ PAWEŁ BARTELIK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
2013-03-06
2013-08-26
RAFAŁ PAWEŁ BARTELIK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2015-12-17
2012-03-02
2014-03-27
BOHATERÓW WRZEŚNIA, 3, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-27
2018-03-13
ŚLĄSKA, 35/37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie