KRS 0000127763
NIP1180004246
REGON01100188000000
Nazwa"FUTURE TRADING COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUTURE TRADING COMPANY
Data rejestracji 27 sie 2002 (22 lata temu) 27 sie 2002
Data usunięcia 18 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄSKA, 14, WARSZAWA, 01-737, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 63000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6521Z LEASING FINANSOWY #5163Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAADAM WILCZĘGA
Wspólnik
2002-08-27
2019-10-18
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.600,00 ZŁOTYCH
EUGENIUSZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2002-08-27
2019-10-18
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7200 ZŁOTYCH
STANISŁAW RYNIAK
Wspólnik
2002-08-27
2019-10-18
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7200 ZŁOTYCH
MARIAN CYPEL
Wspólnik
2002-08-27
2013-02-26
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12600 ZŁOTYCH
HENRYK MOJKA
Wspólnik
2002-08-27
2013-02-26
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7200 ZŁOTYCH
RENATA KATARZYNA SAGANOWSKA
Prokurent
2002-08-27
2013-10-25
SAMOISTNA
RENATA KATARZYNA SAGANOWSKA
Likwidator
2018-11-21
2019-10-18
ADAM WILCZĘGA
Likwidator
2018-11-21
2019-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EUGENIUSZ WŁODARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2013-10-25
RENATA KATARZYNA SAGANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2018-11-21
ADAM WILCZĘGA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2018-11-21
2002-08-27
2018-11-21
"FUTURE TRADING COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie