KRS 0000138594
NIP9562085733
REGON87163921300000
NazwaAHBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAHBUD
Data rejestracji 08 lis 2002 (22 lata temu) 08 lis 2002
Data usunięcia 03 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄSKA, 14, WARSZAWA, 01-737, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 360000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCHWspólnik
2002-11-08
2006-03-31
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
87108297000000
Wspólnik
2003-01-16
2014-10-03
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000 ZŁOTYCH
01212711600000
CHRISTOPH JOHANN KOHLHAUSSEN
Prokurent
2008-12-23
2010-09-08
PROKURA SAMOISTNA
STEFAN CAMPHAUSEN
Prokurent
2010-09-08
2012-09-07
SAMOISTNA
KATARZYNA BOGNA BARAŃSKA
Likwidator
2012-09-07
2013-04-16
ALDONA GŁOWACKA SZYSZKA
Likwidator
2013-04-16
2014-10-03
CHRYSTIAN MOMM
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2010-09-08
KLAUS DIETER WENDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2014-10-03
BEATE BATKE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2005-05-17
ADAM DASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-05-17
MATTHIAS STEINHAUER
Członek Organu Nadzoru
2005-05-17
2006-05-17
ANDRZEJ RYBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-17
2014-10-03
WOJCIECH ŁUKASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-11
2014-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN PAWEŁ KOSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-08
2005-05-17
KAZIMIERZ CHMIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-16
2005-12-19
KAZIMIERZ CHMIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2007-06-04
KAZIMIERZ CHMIEL
PREZES ZARZĄDU
2007-06-04
2012-09-07
KRZYSZTOF STANISŁAW TOCZYSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2007-06-04
2002-11-08
2012-09-07
AHBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-08
2008-09-15
SZOSA CHEŁMIŃSKA, 168, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie