KRS 0000315069
NIP5213524209
REGON14158841000000
Nazwa"KARPACZ DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARPACZ DEVELOPMENT
Data rejestracji 07 paź 2008 (16 lat temu) 07 paź 2008
Data usunięcia 24 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA NARBUTTA, 4, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213524209
data rejestracji 01 maj 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
reprezentant
SZYMON JÓZEFOWICZ
Wspólnik
2008-10-07
2009-04-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
MONIKA SYLWIA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2009-04-08
2015-04-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-04-24
2019-02-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
20081654000000
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Wspólnik
2019-02-25
2020-08-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2020-03-05
2020-08-24
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SZYMON JÓZEFOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-07
2009-04-08
MONIKA SYLWIA CHMIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-08
2015-04-24
MAREK KAMIL HAJBOS
PREZES ZARZĄDU
2015-04-24
2019-02-25
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-25
2020-03-05
2008-10-07
2020-03-05
"KARPACZ DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-07
2009-04-08
AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2009-04-08
2014-02-19
NARBUTTA, 4, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-19
2015-04-24
LUDWIKA NARBUTTA, 4, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie