KRS 0000311620
NIP9571002267
REGON22064821600000
NazwaSIGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIGARDEN
Data rejestracji 14 sie 2008 (16 lat temu) 14 sie 2008
Data usunięcia 07 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 375000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571002267
data rejestracji 01 sie 2023
status Czynny
37109011020000000154535472
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ WOŹNIAK
zgłaszający - likwidator
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
MARZENA MARIA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2011-11-07
MACIEJ GRABSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2011-11-07
TOMASZ WOŁYNKO
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2011-11-07
GERARD EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-08-14
2011-11-07
646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.300,00 ZŁ.
JACEK HENRYK BUDNY
Wspólnik
2008-08-14
2011-11-07
635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.750,00 ZŁ
Wspólnik
2009-02-12
2011-11-07
5625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 281.250,00 ZŁ.
22036212900000
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
PAN MACIEJ GRABSKI, JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI, POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLEGAJĄCE NA SPRAWOWANIU POŚREDNIEJ KONTROLI NAD AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 95% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (ŁĄCZNIE PAN MACIEJ GRABSKI POSIADA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO OK. 99% UDZIAŁÓW W WW. SPÓŁCE BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
TOMASZ WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2009-02-12
2011-11-07
GERARD EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-14
2011-11-07
JACEK HENRYK BUDNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-14
2011-11-07
2008-08-14
2009-02-12
BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie