KRS 0000052979
NIP6760059769
REGON35017669900000
NazwaSIGMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGMA INVESTMENT
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 04 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARMELICKA, 45, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEOJULIAN ADAM KUTRZEBA
Wspólnik
2001-10-12
2010-08-04
801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.050,- ZŁOTYCH ( CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH )
KAZIMIERZ JOJCZYK
Wspólnik
2004-06-09
2010-08-04
799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.950,- ZŁOTYCH ( TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH )
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Prokurent
2002-09-06
2010-08-04
PROKURA ODDZIELNA
KAZIMIERZ JOJCZYK
Likwidator
2010-08-03
2010-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, WE WSZELKICH SPRAWACH, ZARÓWNO MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY W SKŁADZIE DWUOSOBOWYM. ZARZĄD JEST UPOWAŻNIONY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI BEZ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DO KWOTY 1000000 ZŁ ( JEDEN MILION ZŁOTYCH ).
SŁAWOMIR KRZYSZTOF MITKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-02-19
MARCIN TOMASZ ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2002-02-19
MARCIN TOMASZ ŚLĘZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2002-09-06
JULIAN ADAM KUTRZEBA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2002-09-06
ŁUKASZ WOJCIECH WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2003-02-14
MACIEJ WŁODZIMIERZ OLEJNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2004-04-15
KAZIMIERZ JOJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2010-08-03
2001-10-12
2002-02-19
DOCTOR Q CENTRUM EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-19
2006-05-05
XYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-05
2010-08-03
SIGMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2002-09-06
STUDENCKA, 2, KRAKÓW, 31-116, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie