KRS 0000351168
NIP6762416417
REGON12118108300000
Nazwa"OMEGA MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOMEGA MANAGEMENT
Data rejestracji 12 mar 2010 (15 lat temu) 12 mar 2010
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARMELICKA, 45, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762416417
data rejestracji 01 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN TOMASZ ŚLĘZAK
Wspólnik
2010-03-12
2020-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 ZŁ
JULIAN KUTRZEBA
Wspólnik
2020-03-04
2020-08-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550 ZŁ
KAZIMIERZ JOJCZYK
Wspólnik
2020-03-04
2020-08-31
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450 ZŁ
MARCIN ŚLĘZAK
Likwidator
2020-03-04
2020-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN TOMASZ ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-12
2020-03-04
2010-03-12
2020-03-04
"OMEGA MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie