KRS 0000157543
NIP6762234001
REGON35669480500000
NazwaMOCOHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOCOHUB
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 28 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARMELICKA, 45, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIKAZIMIERZ JOJCZYK
Wspólnik
2003-04-04
2003-09-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Wspólnik
2003-04-04
2003-09-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN
PIOTR JERZY GRUSZECKI
Wspólnik
2003-09-09
2007-06-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 ZŁOTYCH
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Wspólnik
2004-08-20
2007-06-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-11-14
2007-06-22
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁOTYCH
45008514300000
Wspólnik
2007-06-22
2008-05-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
01120506700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU I WIELOOSOBOWEGO
MARIUSZ PIOTR PILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-11
2006-11-14
MARIUSZ PIOTR PILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2007-12-27
KAZIMIERZ JOJCZYK
PREZES
2003-04-04
2003-09-09
PIOTR JERZY GRUSZECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2006-11-14
PIOTR JERZY GRUSZECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2007-06-22
JAROSŁAW MAREK KARASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-27
2008-05-05
TOMASZ ANDRZEJ DĄBROWA
PREZES
2008-05-05
2008-05-28
2003-04-04
2003-09-09
SETIQ.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie