KRS 0000332914
NIP6762401901
REGON12096678700000
NazwaCENTRUM BADAŃ MOBILNEGO INTERNETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM BADAŃ MOBILNEGO INTERNETU
Data rejestracji 09 lip 2009 (15 lat temu) 09 lip 2009
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 31/33, WARSZAWA, 00-379, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPAWEŁ JAROSŁAW NOWAK
Wspólnik
2009-07-09
2013-11-27
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ
Wspólnik
2009-07-09
2012-12-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
12083586100000
MF MOBILEFORMATS LIMITED
Wspólnik
2013-11-27
2016-04-29
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁOTYCH
IRINA TELESZ
Wspólnik
2016-04-29
2020-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR JERZY GRUSZECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-09
2012-12-13
PAWEŁ JAROSŁAW NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-09
2015-12-03
ANNA EWA WAWRZYNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-12-13
2015-12-03
WOJCIECH DOBRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13
2015-12-03
ARTUR RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-03
2016-02-12
MARCIN GRZEGORZ SOSNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-12
2016-04-29
IRINA TELESZ
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2020-10-30
2009-07-09
2012-12-13
RÓŻANA, 23, KRAKÓW, 30-305, KRAKÓW, POLSKA
2012-12-13
2016-02-12
WRÓBLA, 24, WARSZAWA, 02-736, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-12
2016-04-29
UL. BITWY POD LENINO, 1, WARSZAWA, 01-118, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie